Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lisbeth Berger Pedersen | 30.12.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Dyresberg | 02.09.2003 | 30.12.2014 | adm. dir |
Lisbeth Berger Pedersen | 06.06.2003 | 02.09.2003 | direktion |
Kim Madsen | 30.04.2003 | 06.06.2003 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Michel Dyresberg | 20.10.2003 | 30.12.2014 | bestyrelse |
Kirsten Dyresberg | 02.09.2003 | 30.12.2014 | bestyrelse |
Lisbeth Berger Pedersen | 02.09.2003 | 30.12.2014 | formand |
Hans Vestergaard | 02.09.2003 | 20.10.2003 | bestyrelse |