Virksomhedsstatus | NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og
angivet som gældende fra 30.04.2003 (7812
dage). |
Ingen historik.
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). |
Sidst opdateret den 25.12.2007 og
angivet som gældende fra 01.01.2008 (6105
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) | 01.01.2008 | |
Ikke-finansielle holdingselskaber (741500) | 01.01.2006 | 31.12.2007 |
Vikarbureauer (745020) | 30.04.2003 | 31.12.2005 |
Revisionfravalgt | false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og
angivet som gældende fra 30.04.2003 (7812
dage). |
Ingen historik.
Kontaktoplysninger | finans@carloverde.dk. |
Sidst opdateret den 21.04.2021 og
angivet som gældende fra 21.04.2021 (1246
dage). |
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Navne | CARLOVERDE GRUPPEN ApS. |
Sidst opdateret den 27.08.2015 og
angivet som gældende fra 06.08.2015 (3331
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
CARLOVERDE GRUPPEN ApS | 06.08.2015 | |
CARLOVERDE GRUPPEN HOLDING ApS | 01.02.2010 | 05.08.2015 |
CGL GRUPPEN HOLDING ApS | 19.12.2005 | 31.01.2010 |
CGL ApS | 14.05.2003 | 18.12.2005 |
ApS KBUS 17 NR. 2399 | 30.04.2003 | 13.05.2003 |
Binavne | CGL GRUPPEN HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og
angivet som gældende fra 30.04.2003 (7812
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
CGL GRUPPEN HOLDING ApS | 30.04.2003 | |
VERDEDESIGN ApS | 30.04.2003 | |
VERDESOFTWARE ApS | 30.04.2003 | |
VERDEGROUP ApS | 30.04.2003 | 26.08.2015 |
VERDETRAVEL ApS | 30.04.2003 | 26.08.2015 |
DANSK KONTOR MONTAGE ApS | 30.04.2003 | 27.12.2010 |
DANSK VIRKSOMHEDSSERVICE ApS | 30.04.2003 | 27.12.2010 |
FOCUSON ApS | 30.04.2003 | 27.12.2010 |
BOLIG & EJENDOMSSERVICE CGL ApS | 30.04.2003 | 19.12.2005 |
E VIKAR CGL ApS | 30.04.2003 | 19.12.2005 |
EKSPRES VIKAR CGL ApS | 30.04.2003 | 19.12.2005 |
K MONTAGE CGL ApS | 30.04.2003 | 19.12.2005 |
KONTOR MONTAGE CGL ApS | 30.04.2003 | 19.12.2005 |
Tegningsregel | Selskabet tegnes af en direktør. |
Sidst opdateret den 27.08.2015 og
angivet som gældende fra 27.08.2015 (3310
dage). |
Fortolkning
(1 tegningsmulighed)
| 1 direktør |
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af en direktør | 27.08.2015 | |
Selskabets skal ingen bestyrelse have. Selskabet ledes af en direktion, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Selskabet tegnes af en direktør | 27.12.2010 | 26.08.2015 |
Type af revisorbistand:Erklæring om udvidet gennemgang
Navn på revisionsvirksomhed:Sønderup I/S
Revisionsvirksomhedens CVR-nr.:31824559
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse B
Historik | Start | Stop |
---|
Administration af fast ejendom på kontraktbasis | 30.04.2003 | 31.12.2005 |
Virksomheden har ikke ændret Bibranche
i
sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.