Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Søfrydvej 10, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 fjernes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 fjernes Direktion: Peter Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 fjernes Navne: ØERNES EJENDOMSKONTOR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 fjernes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-15 tilføjes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2003-11-17)
Den 2007-11-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 fjernes Revisor: N & V ROYAL ApS Statsautoriseret Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe fast ejendom med henblik på udlejning og videresalg og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-06 tilføjes Vedtægter: 2007-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-06 fjernes Direktion: Oskar Hoskuldur Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søfrydvej 10, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søfrydvej 10, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2003-06-06)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-27 tilføjes Revisor: N & V ROYAL ApS Statsautoriseret Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2003-11-17)
Den 2003-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søfrydvej 10, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2003-06-06)
Den 2003-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-26 tilføjes Direktion: Oskar Hoskuldur Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-26 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-26 tilføjes Navne: ØERNES EJENDOMSKONTOR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-25 fjernes Navne: SCSK 6256 ApS (offentliggjort 2003-05-01)
Den 2003-05-01 tilføjes Navne: SCSK 6256 ApS (offentliggjort 2003-05-01)
Den 2003-05-26 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-26 fjernes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)