Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2003-05-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dressage Arvé ApS. (offentliggjort 2015-03-15)
Den 2020-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Løgagergårdvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-07-14 fjernes Direktion: Morten Arvé Thomsen (direktion) (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-28 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-07-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-07-14 fjernes Kontaktoplysninger: dressagearve@dressagearve.dk (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-07-14 fjernes Legale ejere: Sarah Arvé Thomsen, Morten Arvé Thomsen (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-07-14 fjernes Navne: DRESSAGE ARVÉ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-07-14 fjernes Reelle ejere: Sarah Arvé Thomsen, Morten Arvé Thomsen (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-07-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-07-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-07-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-07-14 fjernes Stiftere: Vivi Kate Vang Lauridsen, Morten Arvé Thomsen (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-07-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-03 tilføjes Kontaktoplysninger: dressagearve@dressagearve.dk (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2015-03-20 tilføjes Navne: DRESSAGE ARVÉ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2015-03-19 fjernes Navne: DRESSURSTALD THOMSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-03)
Den 2015-03-20 tilføjes Vedtægter: 2015-03-20 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2015-03-13 tilføjes Vedtægter: 2015-03-13 (offentliggjort 2015-04-03)
Den 2015-03-13 tilføjes Direktion: Sarah Arvé Thomsen (direktør) (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2015-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løgagergårdvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2015-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Løgagergårdvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-06)
Den 2013-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2013-06-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-03)
Den 2013-06-14 fjernes Revisor: velas I/S (offentliggjort 2015-04-03)
Den 2012-07-01 tilføjes Legale ejere: Sarah Arvé Thomsen, Morten Arvé Thomsen (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2012-07-01 tilføjes Reelle ejere: Sarah Arvé Thomsen, Morten Arvé Thomsen (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2012-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løgagergårdvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-06)
Den 2012-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Anbækvej 90, 8450 Hammel (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-05-18 tilføjes Revisor: velas I/S (offentliggjort 2015-04-03)
Den 2009-05-18 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-06-19)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anbækvej 90, 8450 Hammel (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Anbækvej 90, 8450 Hammel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 tilføjes Direktion: Morten Arvé Thomsen (direktion) (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2004-11-01 fjernes Direktion: Vivi Kate Vang Lauridsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-06-19)
Den 2003-04-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anbækvej 90, 8450 Hammel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-28 tilføjes Direktion: Vivi Kate Vang Lauridsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2003-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2003-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-28 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2003-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2003-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2003-04-28 tilføjes Navne: DRESSURSTALD THOMSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-03)
Den 2003-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2003-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2003-04-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-03)
Den 2003-04-28 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-28 tilføjes Stiftere: Vivi Kate Vang Lauridsen, Morten Arvé Thomsen (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2003-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2003-04-28 tilføjes Vedtægter: 2003-04-28 (offentliggjort 2015-03-15)
Den 2003-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2003-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-17)