Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Priess Nielsen | 04.09.2012 | bestyrelse |
Karen Aasø Sæderup | 04.09.2009 | bestyrelse |
Jan Sæderup | 25.04.2003 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Westberg Rasmussen | 13.01.2012 | 03.09.2012 | bestyrelse |
Søren Thielke Pedersen | 13.01.2012 | 03.09.2012 | formand |
Doan Carsten Bolbro | 25.04.2003 | 13.01.2012 | bestyrelse |
Lars Rindom Homann | 25.04.2003 | 13.01.2012 | bestyrelse |