Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Juul-Hansen | 23.04.2003 | 15.01.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulla Schøtt Juul-Hansen | 25.02.2005 | 15.01.2007 | bestyrelse |
Jacob Juul-Lou | 01.02.2005 | 15.01.2007 | formand |
Jens Juul-Hansen | 23.04.2003 | 15.01.2007 | bestyrelse |
Peter Lundmark Jensen | 23.04.2003 | 01.02.2005 | formand |