Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Bestyrelse: Andreas Vogler (formand) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-24 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Interessenter: SOLINGEN 2004 ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: best property value plus GmbH, KRISTENSEN PROPERTIES A/S (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Navne: K/S HAUPTSTRASSE, SOLINGEN (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Reelle ejere: Andreas Vogler, Klaus Uwe Pempel (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Stiftere: SOLINGEN 2004 ApS, KRISTENSEN PROPERTIES A/S (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 tilføjes Bestyrelse: Andreas Vogler (formand) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2019-10-01 fjernes Bestyrelse: Jeppe Lynge Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-01 tilføjes Legale ejere: best property value plus GmbH, KRISTENSEN PROPERTIES A/S (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2019-10-01 fjernes Legale ejere: Annette Lassen, Søren Fenger Jørgensen, Allan Cohen (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 tilføjes Reelle ejere: Andreas Vogler, Klaus Uwe Pempel (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2019-09-30 fjernes Legale ejere: KRISTENSEN PROPERTIES A/S (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-04 fjernes Bestyrelse: Allan Cohen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2016-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2015-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2015-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2014-06-17 tilføjes Legale ejere: Allan Cohen (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2014-06-10 tilføjes Legale ejere: KRISTENSEN PROPERTIES A/S (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2014-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive udlejningsvirksomhed med ejendommen: Haupstrasse 60, 42651 Solingen, Tyskland. (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2014-06-10 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af af den samlede bestyrelsen i forening eller af formanden i henhold til fuldmagt fra bestyrelsen. (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2014-06-10 tilføjes Vedtægter: 2014-06-10 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2012-05-16 tilføjes Bestyrelse: Allan Cohen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-14 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Lynge Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-14 fjernes Bestyrelse: Søren Thomsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Bestyrelse: Søren Thomsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-21 fjernes Bestyrelse: Kent Hoeg Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2006-07-05)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2004-02-26)
Den 2004-12-31 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2006-07-05)
Den 2004-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-24 tilføjes Legale ejere: Søren Fenger Jørgensen (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2004-11-08 tilføjes Legale ejere: Annette Lassen (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2004-09-26 tilføjes Navne: K/S HAUPTSTRASSE, SOLINGEN (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2004-09-25 fjernes Navne: K/S PFUHLGASSE, KOBLENZ (offentliggjort 2004-02-13)
Den 2004-04-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Revisor: TIMEVISION PADBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2004-02-26)
Den 2004-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 22, 4. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-28 tilføjes Navne: K/S PFUHLGASSE, KOBLENZ (offentliggjort 2004-02-13)
Den 2004-01-27 fjernes Navne: K/S MITTELSTRASSE, NEUWIED (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 22, 4. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-24 tilføjes Bestyrelse: Kent Hoeg Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2003-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-24 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2003-04-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-24 tilføjes Interessenter: SOLINGEN 2004 ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2003-04-24 tilføjes Navne: K/S MITTELSTRASSE, NEUWIED (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2003-04-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2003-04-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2003-04-24 tilføjes Revisor: TIMEVISION PADBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-24 tilføjes Stiftere: SOLINGEN 2004 ApS, KRISTENSEN PROPERTIES A/S (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2003-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2003-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-30)