Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 12, 1., 8800 Viborg (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-01 fjernes Hovedbranche: Grus- og sandgravning: indvinding af ler og kaolin (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-01 fjernes Legale ejere: BGL ApS (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-01 fjernes Navne: BG Stone, Wangerooge A/S (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 2016-06-30 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-01 fjernes Omlægningsperiode start: 2016-01-01 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-01 fjernes Reelle ejere: Lene Christensen, Palle Buhl Jørgensen, Finn Peter Bach (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2020-11-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2020-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2020-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-10-08 fjernes Bestyrelse: Lene Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-10-08 fjernes Direktion: Palle Buhl Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-03 tilføjes Direktion: Palle Buhl Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2019-06-03 fjernes Direktion: Brian Sønderby Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2018-08-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-11 tilføjes Direktion: Brian Sønderby Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2018-01-11 fjernes Direktion: Palle Buhl Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2018-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er råstofudvinding, salg af råstoffer og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2018-01-11 tilføjes Hovedbranche: Grus- og sandgravning: indvinding af ler og kaolin (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2018-01-10 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-11 tilføjes Navne: BG Stone, Wangerooge A/S (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2018-01-10 fjernes Navne: SELSKABET AF 22.04.2013 A/S (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2018-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller den samlede bestyrelse (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2018-01-11 tilføjes Vedtægter: 2018-01-11 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-09 tilføjes Vedtægter: 2016-08-09 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2016-03-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-06-30 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-01-01 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2015-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 12, 1., 8800 Viborg (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2015-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Blytækkervej 6, 8800 Viborg (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-16 tilføjes Direktion: Palle Buhl Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2014-06-16 fjernes Direktion: Kent Uldall Søes (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, særligt indenfor aktivitetsområdet facadelukninger m.v. (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2014-06-16 tilføjes Navne: SELSKABET AF 22.04.2013 A/S (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2014-06-15 fjernes Navne: MARIUS HANSEN FACADER A/S (offentliggjort 2014-06-16)
Den 2014-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2014-06-16 tilføjes Vedtægter: 2014-06-16 (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2014-06-16 fjernes Binavne: MARIUS HANSEN A/S, FUNKIS KVISTE A/S, FUNKIS FACADE SYSTEMER A/S, FACADESYSTEMER - KVISTE OG ALUPRODUKTION A/S, FACADE SYSTEMER A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-25)
Den 2013-04-22 tilføjes Legale ejere: BGL ApS (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2013-04-22 tilføjes Reelle ejere: Lene Christensen, Palle Buhl Jørgensen, Finn Peter Bach (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-23 fjernes Bestyrelse: Michal Harritslev Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2010-10-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2010-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-01 tilføjes Direktion: Kent Uldall Søes (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-11-01 fjernes Direktion: Brian Sønderby Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-15 tilføjes Direktion: Brian Sønderby Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-09-15 fjernes Direktion: Michal Harritslev Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-21 tilføjes Bestyrelse: Finn Peter Bach (formand) (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2003-06-12)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-10-13 tilføjes Navne: MARIUS HANSEN FACADER A/S (offentliggjort 2014-06-16)
Den 2006-10-12 fjernes Navne: FACADE SYSTEMER A/S (offentliggjort 2004-09-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blytækkervej 6, 8800 Viborg (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2005-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Blytækkervej 10, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-09 tilføjes Bestyrelse: Lene Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2004-09-09 fjernes Bestyrelse: Leif Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-09-09 tilføjes Navne: FACADE SYSTEMER A/S (offentliggjort 2004-09-09)
Den 2004-09-08 fjernes Navne: FUNKIS FACADE SYSTEMER A/S (offentliggjort 2003-04-29)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blytækkervej 10, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-22 tilføjes Bestyrelse: Leif Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-04-22 tilføjes Binavne: MARIUS HANSEN A/S, FUNKIS KVISTE A/S, FUNKIS FACADE SYSTEMER A/S, FACADESYSTEMER - KVISTE OG ALUPRODUKTION A/S, FACADE SYSTEMER A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-04-22 tilføjes Direktion: Michal Harritslev Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2003-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2003-04-22 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2003-06-12)
Den 2003-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-04-22 tilføjes Navne: FUNKIS FACADE SYSTEMER A/S (offentliggjort 2003-04-29)
Den 2003-04-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2003-04-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2003-04-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2003-04-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2003-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-13)