Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viengevej 100, 8240 Risskov (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Viengevej 100, 8240 Risskov (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-11-23 fjernes Reelle ejere: Tommy Smedegaard Petersen, Laila Annette Jensen, Erik Kirkegaard, Jesper Rabech Jensen, Erik Astrup Sørensen, Michael Frederiksen, Henrik Rene Wriedt, Jesper David Jensen, Timo Noe Darling Schrøder (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-06-21 tilføjes Interessenter: Timo Noe Darling Schröder, Michael Frederiksen (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-06-20 fjernes Interessenter: Timo Noe Darling Schrøder, Michael Frederiksen (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viengevej 100, 8240 Risskov (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: agl@aggroup.dk (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 1, st. tv., 8700 Horsens (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-03-31 fjernes Kontaktoplysninger: den@as-svanen.dk (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 1, st. tv., 8700 Horsens (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusgade 2, 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2013-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusgade 2, 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2013-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vitus Berings Plads 5, 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2012-02-16)
Den 2013-11-06 tilføjes Kontaktoplysninger: den@as-svanen.dk (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2011-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vitus Berings Plads 5, 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2012-02-16)
Den 2011-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2011-11-18)
Den 2011-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2011-11-18)
Den 2011-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gødvad Bakke 4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-11-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gødvad Bakke 4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gødvad Bakke 4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2004-05-13)
Den 2004-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gødvad Bakke 4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2004-05-13)
Den 2004-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillehøjvej 10, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2004-05-13)
Den 2003-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2006-06-28)
Den 2003-10-13 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2003-05-19)
Den 2003-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillehøjvej 10, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2004-05-13)
Den 2003-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hulvej 1, 3., 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hulvej 1, 3., 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-11-24)
Den 2003-04-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-30 tilføjes Interessenter: Tommy Smedegaard Petersen, Timo Noe Darling Schrøder, Michael Frederiksen, Laila Annette Jensen, Jesper Rabech Jensen, Jesper David Jensen, Jeppe Mølvadgaard, Henrik Rene Wriedt, Erik Kirkegaard, Erik Astrup Sørensen (offentliggjort 2003-11-24)
Den 2003-04-29 fjernes Interessenter: FALKEN EJENDOMME A/S, BRIXHUUS A/S (offentliggjort 2003-11-24)
Den 2003-04-23 tilføjes Interessenter: FALKEN EJENDOMME A/S, BRIXHUUS A/S (offentliggjort 2003-11-24)
Den 2003-04-30 tilføjes Reelle ejere: Tommy Smedegaard Petersen, Laila Annette Jensen, Erik Kirkegaard, Jesper Rabech Jensen, Erik Astrup Sørensen, Michael Frederiksen, Henrik Rene Wriedt, Jesper David Jensen, Timo Noe Darling Schrøder (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2003-04-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje og drive ejendommen Matr.nr. 782 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup, beliggende Industriparken 2, 6500 Vojens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-23 tilføjes Navne: I/S INDUSTRIPARKEN 2 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-23 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende interessent / formand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-23 tilføjes Vedtægter: 2003-04-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2003-05-19)
Den 2003-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)