Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Porsvej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-21 fjernes Navne: AW DANMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 fjernes Stiftere: ACE DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2003-05-27)
Den 2007-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 fjernes Bestyrelse: Kenneth Johansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og service af digitale overvågnings- og alarmsystemer og tilbehør hertil samt i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-29 tilføjes Navne: AW DANMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-28 fjernes Navne: AWATCH ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2003-04-23)
Den 2007-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-29 tilføjes Vedtægter: 2007-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-24 tilføjes Bestyrelse: Flemming Høgdahl Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-24 fjernes Bestyrelse: Peter Tornvig Fruelund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-24 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsvej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Kanalgade 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-18 tilføjes Bestyrelse: Peter Tornvig Fruelund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-18 fjernes Bestyrelse: Peter Møller Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-30 fjernes Bestyrelse: Torben Busk Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2003-05-27)
Den 2003-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Kanalgade 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-23 tilføjes Bestyrelse: Torben Busk Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-23 tilføjes Navne: AWATCH ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2003-04-23)
Den 2003-04-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-23 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-23 tilføjes Stiftere: ACE DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)