Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvej 11, 2. tv., 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-26 fjernes Direktion: Jacob Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-26 fjernes Navne: J. A. ENTREPRENØRSERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 fjernes Revisor: CR Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvej 11, 2. tv., 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-13 tilføjes Direktion: Jacob Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 tilføjes Navne: J. A. ENTREPRENØRSERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-12 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 5385 (offentliggjort 2003-04-23)
Den 2003-05-13 tilføjes Revisor: CR Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 tilføjes Vedtægter: 2003-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-11 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-11 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-11 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 5385 (offentliggjort 2003-04-23)
Den 2003-04-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-11 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)