Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Birgitte Therese Holberg | 04.04.2003 | |
Gert Axel Madsen | 04.04.2003 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Gert Axel Madsen | 01.05.2015 | 24.11.2017 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
AXEL MADSEN A/S (CVR 10553490) | NORMAL | 15.12.2006 | 31.07.2016 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |