Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Overskovvej 33, 8362 Hørning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-20 fjernes Direktion: Torben Søndergaard Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-20 fjernes Kontaktoplysninger: tslaursen@os.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-20 fjernes Navne: CONTINUE INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 fjernes Stiftere: Torben Søndergaard Laursen, Torben Pedersen, HJC FYSIURGISK MASSAGE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-02-18 tilføjes Kontaktoplysninger: tslaursen@os.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-05-20)
Den 2007-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er aktiviteter indenfor underholdningsbranchen, ejendomsbesiddelse, handels- og investeringsvirksomhed samt aktiviteter der efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Navne: CONTINUE INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-09 fjernes Navne: AARHUS CONCERTS ApS (offentliggjort 2004-08-26)
Den 2007-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Vedtægter: 2007-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 fjernes Bestyrelse: Torben Søndergaard Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overskovvej 33, 8362 Hørning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Overskovvej 33, 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-26 fjernes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.709.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-26 tilføjes Navne: AARHUS CONCERTS ApS (offentliggjort 2004-08-26)
Den 2004-08-25 fjernes Navne: COT EVENT ApS (offentliggjort 2003-04-16)
Den 2004-08-26 fjernes Bestyrelse: Helle Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-31 tilføjes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overskovvej 33, 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-15 tilføjes Bestyrelse: Helle Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Direktion: Torben Søndergaard Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-05-20)
Den 2003-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Navne: COT EVENT ApS (offentliggjort 2003-04-16)
Den 2003-04-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Stiftere: Torben Søndergaard Laursen, Torben Pedersen, HJC FYSIURGISK MASSAGE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)