Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kollens Møllevej 12, 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 fjernes Navne: OE EJENDOMME 1 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET JOHN SCHANTZ, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 fjernes Stiftere: OE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-18 fjernes Direktion: Ove Bundgaard Johansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kollens Møllevej 12, 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kollens Møllevej 12, 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET JOHN SCHANTZ, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 fjernes Revisor: APHRODITE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kollens Møllevej 12, 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-15 tilføjes Direktion: Ove Bundgaard Johansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er projektudvikling af ejendomme, herunder køb, salg og udførelse af entrepriser samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Navne: OE EJENDOMME 1 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Revisor: APHRODITE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Stiftere: OE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Vedtægter: 2003-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)