Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2005-03-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JOHANSEN AUTOMOBILER A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2009-02-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PO EJENDOMME, HØRNING ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab, Revision Ry & Hammel Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kollens Møllevej 12, 8362 Hørning (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kollens Møllevej 12, 8362 Hørning (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kollens Møllevej 12, 8362 Hørning (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kollens Møllevej 12, 8362 Hørning (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2017-09-30 fjernes Revisor: Selskabet af 22. februar A/S (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-29 tilføjes Revisor: Selskabet af 22. februar A/S (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2015-07-29 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2012-09-19 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2012-09-19 fjernes Revisor: SCHANTZ REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-05-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kollens Møllevej 12, 8362 Hørning (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kollens Møllevej 12, 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Revisor: SCHANTZ REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 fjernes Revisor: APHRODITE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-05-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kollens Møllevej 12, 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-14 tilføjes Direktion: Ove Bundgaard Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder at foretage investering i værdipap irer, selskaber m.v. samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Legale ejere: Ove Bundgaard Johansen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2003-04-14 tilføjes Navne: OE HOLDING ApS (offentliggjort 2003-04-15)
Den 2003-04-14 tilføjes Reelle ejere: Ove Bundgaard Johansen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2003-04-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-04-14 tilføjes Revisor: APHRODITE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Stiftere: Ove Bundgaard Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Vedtægter: 2003-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-04-15)
Den 2003-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)