Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Møllegaard | 09.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Maria Louise Bogs | 18.11.2019 | 29.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Hans Natorp | 15.06.2016 | 18.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Torben Lundager | 24.01.2016 | 18.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Damgaard Nielsen | 04.04.2008 | 29.09.2020 | formand |
Johnny Franz Kirkemann Agerby | 04.04.2008 | 24.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Rut Dröscher | 09.10.2006 | 04.04.2008 | formand |