Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2022-09-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Direktion: Mogens Cash Balsby (direktør) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 86, 3520 Farum (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 86, 3520 Farum (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, produktion og handel primært med elektronik, software og hertil relateret ydelser, samt administration og udlejning, herunder at drive virksomhed som holdingvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2009-05-31 tilføjes Vedtægter: 2009-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 86, 3520 Farum (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 86, 3520 Farum (offentliggjort 2006-05-25)
Den 2006-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 86, 3520 Farum (offentliggjort 2006-05-25)
Den 2006-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenvadpark 10, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenvadpark 10, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-09 tilføjes Direktion: Mogens Cash Balsby (direktør) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2003-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-09 tilføjes Legale ejere: Mogens Cash Balsby (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2003-04-09 tilføjes Navne: IMKK HOLDING ApS (offentliggjort 2003-05-03)
Den 2003-04-09 tilføjes Reelle ejere: Mogens Cash Balsby (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2003-04-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-09 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-09 tilføjes Stiftere: Mogens Cash Balsby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-05-03)
Den 2003-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)