Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bjarne Månsson | 25.03.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helge Andreas Busk | 11.03.2014 | 25.03.2017 | direktør |
Bjarne Månsson | 06.03.2012 | 11.03.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Bernholm | 06.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Chravach Kristensen | 24.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kira Måneblomst | 07.04.2018 | 15.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Algreen Pedersen | 07.04.2018 | 11.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mads Pheiffer | 10.04.2015 | 09.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Claus Grønkjær Sørensen | 28.03.2014 | 25.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Møller Nissen | 24.03.2012 | 10.04.2015 | næstformand |
Jens Torben Christensen | 21.11.2009 | 07.04.2018 | formand |
Peter Bernholm | 21.11.2009 | 24.03.2012 | næstformand |
Ole Martin Nielsen | 21.11.2009 | 07.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Frank Sørhus | 01.08.2005 | 21.11.2009 | formand |
Ole Mørkeberg | 12.03.2004 | 21.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Vibeke Pedersen | 12.03.2004 | 21.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Peter Sebastian Birk Pedersen | 12.03.2004 | 01.08.2005 | formand |
Arne Albertsen | 24.03.2003 | 21.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jens Torben Christensen | 24.03.2003 | 12.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Friis | 24.03.2003 | 12.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Ole Martin Nielsen | 24.03.2003 | 12.03.2004 | bestyrelsesmedlem |