Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-20 fjernes Reelle ejere: Hunter Masterton Mabon, Pär Cederholm, Allan Russel Mabon (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2023-03-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-11 tilføjes Direktion: Johan Mikael Masironi (direktør) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-10-11 fjernes Direktion: Pär Olof Erik Cederholm (direktør) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-02-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Midtermolen 1, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Midtermolen 1, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-18 tilføjes Direktion: Pär Olof Erik Cederholm (direktør) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2020-05-18 fjernes Direktion: Allan Russel Mabon (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-05-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-05-18 tilføjes Vedtægter: 2020-05-18 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-05-18 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2019-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Midtermolen 1, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2019-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerfælled Torv 10, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-09 tilføjes Direktion: Allan Russel Mabon (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-09 fjernes Direktion: Anders Håkan Evert Fritz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-09 tilføjes Reelle ejere: Hunter Masterton Mabon, Pär Cederholm, Allan Russel Mabon (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2013-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er forlags- og uddannelses- og rådgivningsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-22 tilføjes Vedtægter: 2013-10-22 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2012-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerfælled Torv 10, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2012-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 48-50, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-02-03)
Den 2010-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 48-50, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-02-03)
Den 2010-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkegade 11, 3., 1113 København K (offentliggjort 2006-07-05)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-15 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2009-09-15 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-02-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@assessio.dk (offentliggjort 2006-10-20)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkegade 11, 3., 1113 København K (offentliggjort 2006-07-05)
Den 2006-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K (offentliggjort 2003-10-17)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-28 tilføjes Direktion: Anders Håkan Evert Fritz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-28 fjernes Direktion: Catharina Ann-Sofi Mabon (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K (offentliggjort 2003-10-17)
Den 2003-03-07 tilføjes Direktion: Catharina Ann-Sofi Mabon (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-07 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-02-26)
Den 2003-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-07 tilføjes Legale ejere: Assessio International AB (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2003-03-07 tilføjes Navne: ASSESSIO DANMARK ApS (offentliggjort 2003-05-08)
Den 2003-03-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2003-03-07 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-07 tilføjes Stiftere: The Mabon Group AB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-05-08)
Den 2003-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)