Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform |
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eskildsgade 33, 1657 København V (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-01 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mogensulderup@hotmail.com (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-01 tilføjes Navne: Mogens Ulderup Fotografi (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2004-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Eskildsgade 35, 1. th., 1657 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-31 fjernes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-31 fjernes Navne: Mogens Ulderup Fotografi (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eskildsgade 35, 1. th., 1657 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-01 tilføjes Navne: Mogens Ulderup Fotografi (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)