Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Arendrupsvej 1, 9382 Tylstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-24 fjernes Bestyrelse: Susanne Uggerholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Bibranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-24 fjernes Navne: HANDELSAKTIESELSKABET AF 1.7.2005 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Revisor: Lars Ole Holland Wiese (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Stiftere: Nils-Bo Riis-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-10-20 fjernes Bestyrelse: Nils-Bo Riis-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-20 fjernes Direktion: Nils-Bo Riis-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arendrupsvej 1, 9382 Tylstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Bilgårdsvej 23, 9382 Tylstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og salg af solvarmeanlæg samt VVS-arbejde. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-27 tilføjes Navne: HANDELSAKTIESELSKABET AF 1.7.2005 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-26 fjernes Navne: NILSOL A/S (offentliggjort 2003-06-13)
Den 2005-09-27 tilføjes Revisor: Lars Ole Holland Wiese (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-27 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-27 tilføjes Vedtægter: 2005-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-24 tilføjes Bestyrelse: Susanne Uggerholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 fjernes Bestyrelse: Lilian Kragh Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-01 fjernes Bestyrelse: Finn Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-14 tilføjes Bestyrelse: Lilian Kragh Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-14 fjernes Bestyrelse: Jan Mulvad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 fjernes Revisor: Leif Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bilgårdsvej 23, 9382 Tylstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Mulvad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Direktion: Nils-Bo Riis-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 624.633,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Navne: NILSOL A/S (offentliggjort 2003-06-13)
Den 2003-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Revisor: Leif Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Stiftere: Nils-Bo Riis-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)