Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karin Kristensen | 21.10.2009 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Als Christiansen | 01.05.2023 | 02.01.2024 | adm. dir |
Lars Laursen | 23.03.2021 | 28.06.2022 | adm. dir |
Mogens Albert Kristensen | 03.04.2003 | 23.03.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pia Schandorf Nielsen | 23.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Albert Kristensen | 23.03.2021 | formand |
Bo Søren Kristensen | 10.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Karin Kristensen | 10.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Heidi Ryge Nørgård | 20.12.2022 | 14.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Laursen | 20.12.2022 | 01.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Will Thomsen | 28.11.2018 | 08.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Pia Schandorf Nielsen | 28.11.2018 | 22.03.2021 | formand |
Mogens Albert Kristensen | 10.01.2014 | 22.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Laursen | 10.01.2014 | 28.11.2018 | formand |
Pia Schandorf Nielsen | 10.01.2014 | 27.11.2018 | bestyrelsesmedlem |