Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2021-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brorsonsvej 22, 9600 Aars (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Avl af smågrise (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-12-31 fjernes Interessenter: Poul Jensen, Ole Skovbøll Jensen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: pouljensen@jubiipost.dk (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-12-31 fjernes Navne: Skovbøll Jensen I/S v/Ole Skovbøll Jensen og Poul Jensen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Ole Skovbøll Jensen, Poul Jensen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-12-31 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brorsonsvej 22, 9600 Aars (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2009-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkegårdsvej 3, 9240 Nibe (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2009-02-16 tilføjes Kontaktoplysninger: pouljensen@jubiipost.dk (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2009-02-16 tilføjes Navne: Skovbøll Jensen I/S v/Ole Skovbøll Jensen og Poul Jensen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2009-02-15 fjernes Navne: Skovbøll Jensen I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Avl af smågrise (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Svineavl (offentliggjort 2004-04-14)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkegårdsvej 3, 9240 Nibe (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkegårdsvej 3, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkegårdsvej 3, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-01 tilføjes Hovedbranche: Svineavl (offentliggjort 2004-04-14)
Den 2003-04-01 tilføjes Interessenter: Poul Jensen, Ole Skovbøll Jensen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2003-04-01 tilføjes Navne: Skovbøll Jensen I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Skovbøll Jensen, Poul Jensen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2003-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2022-05-18)