Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rune Bach | 08.12.2008 | 11.09.2017 | direktion |
Jonas Koldsø Pedersen | 21.07.2006 | 11.09.2017 | adm. dir |
Ole Knudsen | 21.07.2006 | 08.12.2008 | direktion |
Kirsten Søndergaard Rasmussen | 25.03.2003 | 21.07.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Okkerstrøm Meklenborg | 26.05.2011 | 11.09.2017 | bestyrelse |
Rune Bach | 08.12.2008 | 11.09.2017 | bestyrelse |
Michael Høgh Nørgaard | 08.12.2008 | 26.05.2011 | bestyrelse |
Jørgen Mundbjerg Koldsø | 09.02.2007 | 11.09.2017 | bestyrelse |
Jonas Koldsø Pedersen | 21.07.2006 | 11.09.2017 | bestyrelse |
Michael Rehling Hedegaard | 21.07.2006 | 08.12.2008 | bestyrelse |
Michael Kristiansen | 21.07.2006 | 08.12.2008 | bestyrelse |
Morten Sejrskilde Pedersen | 21.07.2006 | 09.02.2007 | bestyrelse |
Per Rønnow Kjær | 25.06.2003 | 21.07.2006 | bestyrelse |
Ole Knudsen | 25.03.2003 | 08.12.2008 | bestyrelse |
Hans-Ole Jessen | 25.03.2003 | 21.07.2006 | bestyrelse |
Kirsten Søndergaard Rasmussen | 25.03.2003 | 21.07.2006 | bestyrelse |