Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2009-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 56, 1302 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-26 fjernes Navne: EUROPA DESIGN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Direktion: Louise Tuwel Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) (offentliggjort 2003-09-02)
Den 2007-11-30 fjernes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 56, 1302 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsvej 67, 2900 Hellerup (offentliggjort 2003-05-30)
Den 2006-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og forarbejdning af designkonfektion, brugskunst og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 tilføjes Vedtægter: 2006-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 fjernes Revisor: BENT CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 tilføjes Revisor: BENT CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 fjernes Revisor: HANS HELGE ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-05-20 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) (offentliggjort 2003-09-02)
Den 2003-05-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsvej 67, 2900 Hellerup (offentliggjort 2003-05-30)
Den 2003-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-30 tilføjes Direktion: Louise Tuwel Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-30 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-30 tilføjes Navne: EUROPA DESIGN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-29 fjernes Navne: SCSK 6237 ApS (offentliggjort 2003-04-01)
Den 2003-04-01 tilføjes Navne: SCSK 6237 ApS (offentliggjort 2003-04-01)
Den 2003-04-30 tilføjes Revisor: HANS HELGE ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-30 fjernes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)