Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Tune Parkvej 5, 4030 Tune (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-28 fjernes Direktion: Carsten Brysting (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre husholdningsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-28 fjernes Navne: DANBRUSH INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 fjernes Omlægningsperiode start: 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 fjernes Revisor: SVEND AAGE JENSEN 2014 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 fjernes Stiftere: DANBRUSH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er Selskabets formål er salg, marketing og udvikling af børster og anden i tilknytning hertil stående virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-22 tilføjes Vedtægter: 2008-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre husholdningsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre husholdningsartikler (offentliggjort 2003-04-14)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-01-24 tilføjes Revisor: SVEND AAGE JENSEN 2014 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-24 fjernes Revisor: MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-10-23 tilføjes Direktion: Carsten Brysting (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 fjernes Direktion: Søren Johan Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tune Parkvej 5, 4030 Tune (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkevej 6, 4030 Tune (offentliggjort 2004-02-10)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-23 tilføjes Direktion: Søren Johan Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-23 fjernes Direktion: Christel Agerbek (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Direktion: Christel Agerbek (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkevej 6, 4030 Tune (offentliggjort 2004-02-10)
Den 2003-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre husholdningsartikler (offentliggjort 2003-04-14)
Den 2003-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Navne: DANBRUSH INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Revisor: MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Stiftere: DANBRUSH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)