Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2004-01-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ROSSINI CAVIAR A/S. (offentliggjort 2015-11-15)
Den 2014-12-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Jacob & Jakob Icecream ApS. (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jacob & Jakob Icecream ApS. (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2019-04-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-23 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-23 fjernes Revisor: REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Magstræde 6, 2., 1204 København K (offentliggjort 2013-10-29)
Den 2013-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Olfert Fischers Gade 4, 1311 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og handel med fødevarer samt investering i hermed beslægtede virksomheder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 tilføjes Vedtægter: 2011-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2003-05-05)
Den 2006-02-28 fjernes Revisor: Birger Iacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 tilføjes Revisor: REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olfert Fischers Gade 4, 1311 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-17 tilføjes Direktion: Jacob Marsing-Rossini (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-03-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2003-05-05)
Den 2003-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Legale ejere: Jacob Marsing-Rossini (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2003-03-17 tilføjes Navne: ESPERANCA ApS (offentliggjort 2003-04-14)
Den 2003-03-17 tilføjes Reelle ejere: Jacob Marsing-Rossini (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2003-03-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-03-17 tilføjes Revisor: Birger Iacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Stiftere: Jacob Marsing-Rossini (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-04-14)
Den 2003-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)