Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Frands Bolvig | 05.03.2015 | 30.05.2017 | direktion |
Theis Riiber | 20.07.2005 | 05.03.2015 | adm. dir |
John Juul Jensen | 25.03.2003 | 31.05.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Gauguin Houghton-Larsen | 02.05.2016 | 30.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Torben Frands Bolvig | 05.03.2015 | 30.05.2017 | bestyrelse |
Stig Hølledig | 05.03.2015 | 30.05.2017 | formand |
Sten Elbrønd Vesterli | 05.03.2015 | 02.05.2016 | bestyrelse |
Marianne Østergaard Riiber | 30.05.2014 | 05.03.2015 | bestyrelse |
Brian Lopes Beierholm | 30.05.2014 | 05.03.2015 | formand |
Charles Michael Edwards | 29.09.2011 | 30.05.2014 | bestyrelse |
Jørgen Vestergaard | 31.05.2008 | 30.05.2014 | bestyrelse |
Joanna Patrycja Brentle | 14.03.2007 | 31.05.2008 | bestyrelse |
Henrik Holst Dietz | 10.11.2006 | 31.05.2008 | bestyrelse |
Jeppe Rowlandson Stokholm | 01.07.2006 | 14.03.2007 | bestyrelse |
Mikkel Esbjerg | 01.07.2006 | 10.11.2006 | bestyrelse |
Theis Riiber | 20.07.2005 | 05.03.2015 | bestyrelse |
Claes Hahn Balle | 20.07.2005 | 30.05.2014 | bestyrelse |
John Juul Jensen | 20.07.2005 | 31.05.2008 | bestyrelse |