Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2003-03-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MASKINFABRIKKEN CORMALL A/S. (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2023-05-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-05-19 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-14 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-17 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2017-01-17 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2016-04-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-05-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2008-05-27 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-08-04)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vissingsgade 44, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vissingsgade 44, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-21 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-21 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vissingsgade 44, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-25 tilføjes Direktion: Jens Jørgen Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er i form af opkøb af anparter og lignende at fungere som holdingselskab, herunder drive konsulentvirksomhed samt almindelig handel af enhver art. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-03-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-08-04)
Den 2003-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-25 tilføjes Legale ejere: Jens Jørgen Hansen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2003-03-25 tilføjes Navne: J.J. HANSEN ApS (offentliggjort 2003-04-02)
Den 2003-03-25 tilføjes Reelle ejere: Jens Jørgen Hansen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2003-03-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-03-25 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-25 tilføjes Stiftere: Jens Jørgen Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig, eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-25 tilføjes Vedtægter: 2003-03-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-04-02)
Den 2003-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)