Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Benedikt Willers-Madsen | 11.04.2003 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Madsen | 19.03.2003 | 11.04.2003 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Holstener Larsen | 29.03.2019 | formand |
Thomas Benedikt Willers-Madsen | 24.05.2007 | bestyrelse |
Per Holm | 24.05.2007 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Holstener Larsen | 23.05.2018 | 28.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Hugo Rosendahl Jensen | 22.05.2015 | 29.03.2019 | formand |
Steinar Ege | 22.05.2015 | 20.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Gert Tommy Gargas | 24.05.2007 | 22.05.2015 | bestyrelse |
Andre Pierre Willers-Madsen | 24.05.2007 | 22.05.2015 | formand |