Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Friis Olesen | 11.09.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henriette Rosenberg Brandt | 15.06.2022 | 26.06.2024 | direktør |
Dorte Kamstrup | 10.06.2009 | 12.04.2013 | direktør |
Karina Bahareh Dunkjær Højgaard | 08.04.2003 | 25.04.2018 | direktør |
Kirsten Gilling Andersen | 08.04.2003 | 15.07.2007 | direktør |
Charlotte Thomsen | 08.04.2003 | 31.08.2004 | direktør |
Kim Madsen | 19.03.2003 | 08.04.2003 | adm. dir |