Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2003-04-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HL THISTED ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Vedtægter: 2013-01-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 fjernes Revisor: Revisorhuset Holstebro I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-04-23)
Den 2003-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvej 3, 7752 Snedsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-20 tilføjes Direktion: Jan Nielsen Hvam (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-04-23)
Den 2003-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Legale ejere: Jan Nielsen Hvam (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2003-03-20 tilføjes Navne: LYKKE-HVAM HOLDING ApS (offentliggjort 2003-04-10)
Den 2003-03-20 tilføjes Reelle ejere: Jan Nielsen Hvam (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2003-03-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Revisor: Revisorhuset Holstebro I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Stiftere: Jan Nielsen Hvam (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-04-10)
Den 2003-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)