Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Herningvej 73, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-25 fjernes Bestyrelse: Jacob Dan Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 fjernes Direktion: Jacob Dan Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-25 fjernes Navne: GÅRDBUTIKKEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 fjernes Revisor: NV-REVISION, AULUM ApS, REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 fjernes Stiftere: Vagn Borg, Sten Mølgaard, Pedro Gunnar Mortensen, Mads Pedersen Lystbæk, Jacob Dan Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2003-04-30)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-11 tilføjes Bestyrelse: Karsten Kjærgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 fjernes Bestyrelse: Pedro Gunnar Mortensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-28 tilføjes Revisor: NV-REVISION, AULUM ApS, REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-28 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-24 tilføjes Bestyrelse: Hans Kjeld Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 fjernes Bestyrelse: Sten Mølgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel både engros og detail samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren sammen med et medlem af bestyrelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-04 tilføjes Vedtægter: 2004-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-08 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-08 fjernes Revisor: NV-REVISION, AULUM ApS, REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herningvej 73, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-27 tilføjes Bestyrelse: Sten Mølgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 tilføjes Direktion: Jacob Dan Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 tilføjes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2003-04-30)
Den 2003-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 900.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 tilføjes Navne: GÅRDBUTIKKEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 tilføjes Revisor: NV-REVISION, AULUM ApS, REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 tilføjes Stiftere: Vagn Borg, Sten Mølgaard, Pedro Gunnar Mortensen, Mads Pedersen Lystbæk, Jacob Dan Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)