Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Pugdahl Aalling | 01.01.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Grete Juni | 01.02.2006 | 12.05.2009 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rie Hansen | 18.03.2024 | formand |
Karen Lynn Jacobsen | 17.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Sissel Jensen | 15.06.2020 | næstformand |
Frank Eriksen | 12.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Bülow Munch | 30.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stig Westermann | 01.04.2022 | 19.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Else Merete Knoop | 18.11.2020 | 07.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jens Hansen | 12.02.2020 | 18.03.2024 | formand |
Rie Hansen | 30.04.2018 | 17.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Maria Haugaard Barslund | 30.04.2018 | 20.04.2020 | næstformand |
Sissel Jensen | 15.08.2017 | 14.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anka Nordvig Sonne | 15.08.2017 | 30.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Skovgaard | 15.09.2016 | 12.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Hartung Kirkegaard | 04.07.2016 | 07.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lisbeth Kjellberg | 01.06.2016 | 20.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Majbritt Tønnesen | 01.06.2016 | 09.09.2019 | formand |
Maria Haugaard Barslund | 01.06.2016 | 29.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Bülow Munch | 01.06.2016 | 29.04.2018 | næstformand |
Frank Eriksen | 15.04.2016 | 30.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Majbritt Tønnesen | 15.04.2016 | 31.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Brian Kofoed | 23.11.2015 | 18.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bente Hasager Johansen | 23.11.2015 | 01.06.2016 | formand |
Benny Bredgaard Schou | 12.03.2014 | 15.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Bay Jensen | 12.03.2014 | 23.11.2015 | formand |
Bente Hasager Johansen | 12.03.2014 | 22.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Lykke Schou Jensen | 27.04.2011 | 12.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Scheibye | 14.01.2010 | 12.03.2014 | formand |
Lene Grønning | 24.09.2009 | 23.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Erik Klarup Mogensen | 14.08.2007 | 17.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Kirstin Blomgren | 11.06.2007 | 07.04.2016 | næstformand |
Peter Paldan Sørensen | 08.03.2007 | 07.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Frank Kirkegaard Hansen | 18.01.2007 | 15.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ingolf Lind-Holm | 01.07.2006 | 12.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Henning Busted | 01.07.2006 | 14.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
John Gibler | 01.07.2006 | 17.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Curt Peter Billing | 29.04.2005 | 10.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Myhre Erichsen | 17.05.2004 | 07.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Annelise Molin | 23.12.2002 | 14.01.2010 | formand |
Niels Vilhelm Kofoed | 23.12.2002 | 30.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Torben Villumsen | 23.12.2002 | 18.01.2007 | næstformand |
Bjarne Hansen | 23.12.2002 | 01.07.2006 | bestyrelsesmedlem |
Birger Ingvard Rasmussen | 23.12.2002 | 01.07.2006 | bestyrelsesmedlem |