Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Vedtægter | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2003-02-25 sletter virksomheden Ejerskaber: EADK A/S. (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2003-02-25 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDFLEX INTERNATIONALE FORSIKRINGSMÆGLERE A/S. (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2003-02-25 sletter virksomheden Ejerskaber: PLEC ApS. (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2014-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Alpha 3 A/S. (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: EADK A/S. (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2015-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EADK A/S. (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2016-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Collina Investimenti ApS. (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftevej 15, 3450 Allerød (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-27 fjernes Bestyrelse: Peter Prip Julsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-27 fjernes Direktion: Leo Julsgaard (direktion) (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-25 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-27 fjernes Legale ejere: Leo Julsgaard (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-27 fjernes Navne: JULSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-19 tilføjes Navne: JULSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-18 fjernes Navne: JULSGAARD HOLDING A/S (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-27 fjernes Reelle ejere: Leo Julsgaard (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-27 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-27 fjernes Stiftere: Leo Julsgaard (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-19 tilføjes Vedtægter: 2019-09-19 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-07 tilføjes Reelle ejere: Leo Julsgaard (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-06 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2017-02-06 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ole Poulsen (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-12-05 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ole Poulsen (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2011-12-05 fjernes Revisor: STEEN LETH ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Bestyrelse: Elisa Lykke Julsgaard (formand) (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2010-04-29 fjernes Bestyrelse: Flemming Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-06-04 fjernes Bestyrelse: Carsten Malby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Bestyrelse: Carsten Malby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 fjernes Bestyrelse: Anders Jungersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-18 tilføjes Bestyrelse: Christina Prip Julsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2003-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftevej 15, 3450 Allerød (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2003-02-25 tilføjes Bestyrelse: Anders Jungersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-25 tilføjes Direktion: Leo Julsgaard (direktion) (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2003-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for Nordflex Assurance A/S Internationale Forsikringsmæglere, Toftevej 15 B, 3450 Allerød. (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2003-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2003-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-25 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2003-02-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2003-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2003-02-25 tilføjes Legale ejere: Leo Julsgaard (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2003-02-25 tilføjes Navne: JULSGAARD HOLDING A/S (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2003-02-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2003-02-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2003-02-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2003-02-25 tilføjes Revisor: STEEN LETH ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-25 tilføjes Stiftere: Leo Julsgaard (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2003-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller den samlede direktion. (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2003-02-25 tilføjes Vedtægter: 2003-02-25 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2003-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2003-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-27)