Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Winther | 05.05.2011 | 11.02.2016 | adm. dir |
Jan Bøgelund Olesen | 24.04.2003 | 05.05.2011 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 18.03.2003 | 24.04.2003 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Winther | 05.05.2011 | 11.02.2016 | bestyrelse |
Henrik Nielsen | 05.05.2011 | 27.03.2014 | formand |
Jane Elisa Frydensbjerg Olesen | 07.07.2003 | 05.05.2011 | bestyrelse |
Jan Bøgelund Olesen | 24.04.2003 | 11.02.2016 | bestyrelse |