Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Højkildevej 21, 8721 Daugård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-22 fjernes Bibranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 fjernes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-22 fjernes Navne: K. KIILERICH HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 fjernes Stiftere: Kim Henning Kiilerich Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Direktion: Kim Henning Kiilerich Frederiksen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Bibranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-10 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højkildevej 21, 8721 Daugård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Højkildevej 21, 8721 Daugård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 tilføjes Vedtægter: 2003-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højkildevej 21, 8721 Daugård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-19 tilføjes Direktion: Kim Henning Kiilerich Frederiksen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-19 tilføjes Navne: K. KIILERICH HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-19 tilføjes Stiftere: Kim Henning Kiilerich Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)