Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Dybdahl | 18.11.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ejler Ejlersen | 06.09.2006 | 18.11.2016 | direktion |
Henrik Ejlersen | 06.09.2006 | 04.11.2006 | direktion |
Gerner Bach Nielsen | 18.03.2003 | 06.09.2006 | direktion |
Henrik Bach Nielsen | 18.03.2003 | 06.09.2006 | direktion |