Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revisor | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Legale ejere | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: A/H LÅSEMONTAGE ApS. (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2015-03-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Honoré Ejendomme ApS. (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2016-03-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rødovre Motion og Fitness Holding ApS. (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2016-11-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Billindo ApS. (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2018-04-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A/H LÅSEMONTAGE ApS. (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2019-08-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Invest 2610 Rødovre ApS. (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-29 tilføjes Revisor: Optimal Revision Godkendt Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2016-12-11 tilføjes Reelle ejere: Klaus Honoré (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2016-12-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2016-04-30 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2015-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 39, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Smallegade 26, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@ah-laase.dk (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-03 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-03 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smallegade 26, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2006-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovre Parkvej 191, 1. th., 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-11 tilføjes Direktion: Klaus Honoré (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 fjernes Direktion: Peter Honore (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter i datterselskaber samt kapitalanlæg i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Legale ejere: Klaus Honoré (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2006-12-11 tilføjes Navne: KLAUS HONORE HOLDING ApS (offentliggjort 2007-01-15)
Den 2006-12-10 fjernes Navne: PETER HONORE RØDOVRE HOLDING ApS (offentliggjort 2003-03-26)
Den 2006-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Vedtægter: 2006-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovre Parkvej 191, 1. th., 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-14 tilføjes Direktion: Peter Honore (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-14 tilføjes Navne: PETER HONORE RØDOVRE HOLDING ApS (offentliggjort 2003-03-26)
Den 2003-02-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-02-14 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-14 tilføjes Stiftere: Peter Honore (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-03-26)
Den 2003-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)