Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Navne | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Binavne | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Direktion | Første regnskabsperiode | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 8. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 8. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2005-09-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HORSENSGADE 5 ApS. (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2011-02-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JESØ EJENDOMSINVEST ApS. (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2011-09-28 sletter virksomheden Ejerskaber: PENTACO INVEST ApS. (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2014-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: PKV 14 ApS. (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2023-05-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 tilføjes Legale ejere: Jesper Ganzhorn Ørskov (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-15 fjernes Legale ejere: Advokatanpartsselskabet Ørskov (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-08 tilføjes Navne: JGØ INVEST ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-07 fjernes Navne: JØN INVEST ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Vedtægter: 2021-11-08 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2021-01-01 fjernes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 8. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2020-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 8. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 8. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 8. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 8. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 94, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-16 fjernes Binavne: HELP WATER ApS (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-09 tilføjes Vedtægter: 2015-03-09 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom, herunder opføre, køb, udleje og videresælge fast ejendom samt investere i værdipapirer, herunder aktier og obligationer samt invester i selskaber, der investerer i fast ejendom, herunder opfører, køber, udlejer og videresælger fast ejendom samt selskaber, der investerer i værdipapirer, herunder aktier og obligationer (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-11 tilføjes Vedtægter: 2015-02-11 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2014-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 94, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2014-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Prins Knuds Vej 14, 8240 Risskov (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2013-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-09-11 tilføjes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2008-09-11 fjernes Revisor: Ejendommen Arresøvej 48 / FINO Design (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Knuds Vej 14, 8240 Risskov (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2005-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandborgvej 20, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandborgvej 20, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-10 tilføjes Binavne: HELP WATER ApS (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2003-03-10 tilføjes Direktion: Jesper Ganzhorn Ørskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-03-10 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-03-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-03-10 tilføjes Legale ejere: Advokatanpartsselskabet Ørskov (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2003-03-10 tilføjes Navne: JØN INVEST ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2003-03-10 tilføjes Reelle ejere: Jesper Ganzhorn Ørskov (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2003-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-03-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-03-10 tilføjes Revisor: Ejendommen Arresøvej 48 / FINO Design (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-03-10 tilføjes Stiftere: Jesper Ganzhorn Ørskov (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-03-25)
Den 2003-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)