Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Direktion | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Tegningsregel | Revisor | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Essen 10, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Christiansmindeparken 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-08-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-22 tilføjes Kontaktoplysninger: msmaskinbroderi@gmail.com (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 fjernes Kontaktoplysninger: havbo@fanonet.dk (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christiansmindeparken 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2020-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Haralds Toft 3, 6720 Fanø (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er maskinbroderi (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-01 tilføjes Direktion: Charlotte Larsen (direktør) (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-06-01 fjernes Direktion: Poul Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre tekstiler i.a.n. (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-06-01 tilføjes Legale ejere: Charlotte Larsen (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-06-01 fjernes Legale ejere: Poul Larsen (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-06-01 tilføjes Navne: MS Maskinbroderi ApS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-06-01 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-06-01 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Larsen (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-06-01 fjernes Reelle ejere: Poul Larsen (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-06-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-06-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-06-01 tilføjes Vedtægter: 2020-06-01 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-05-31 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-05-31 fjernes Navne: P.L.HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-05-31 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-05-31 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haralds Toft 3, 6720 Fanø (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Helmvej 16, 6720 Fanø (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2020-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: havbo@fanonet.dk (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2011-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2011-08-29 tilføjes Navne: P.L.HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2011-08-28 fjernes Navne: P. L. MONTAGE HOLDING ApS (offentliggjort 2003-04-10)
Den 2011-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-29 tilføjes Vedtægter: 2011-08-29 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2011-08-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2011-07-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helmvej 16, 6720 Fanø (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2008-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Seestvej 30, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-04-28)
Den 2007-11-05 fjernes Revisor: O.A. REVISION - REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-01 tilføjes Revisor: O.A. REVISION - REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-01 fjernes Revisor: ØRNEREDEN - REG. REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Seestvej 30, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-11 tilføjes Direktion: Poul Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-04-28)
Den 2003-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-11 tilføjes Legale ejere: Poul Larsen (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2003-03-11 tilføjes Navne: P. L. MONTAGE HOLDING ApS (offentliggjort 2003-04-10)
Den 2003-03-11 tilføjes Reelle ejere: Poul Larsen (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2003-03-11 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2003-03-11 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2003-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-11 tilføjes Revisor: ØRNEREDEN - REG. REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-11 tilføjes Stiftere: Poul Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-04-10)
Den 2003-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)