Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 5, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-15 fjernes Bestyrelse: Steen Weirsøe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Direktion: Steen Weirsøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-03-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-15 fjernes Navne: DT HOLDING 2 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Omlægningsperiode start: 2006-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Stiftere: Mikkel Baaring Lerche, Jacob Hjortshøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Bestyrelse: Richard Ivan Shoylekov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 fjernes Bestyrelse: Charles Patrick Watters (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 tilføjes Bestyrelse: Charles Patrick Watters (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 fjernes Bestyrelse: Mark Jonathan White (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller gennem kapitalanbringelse i andre selskaber - at drive handel og industri samt investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-24 tilføjes Vedtægter: 2006-10-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 5, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bremerholm 1, 3., 1069 København K (offentliggjort 2003-08-21)
Den 2006-09-25 tilføjes Bestyrelse: Mark Jonathan White (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 fjernes Bestyrelse: Louis Rudolph Jules van Rappard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 fjernes Bestyrelse: Erik Balleby Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 tilføjes Bestyrelse: Søren Vestergaard-Poulsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-08 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bremerholm 1, 3., 1069 København K (offentliggjort 2003-08-21)
Den 2003-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 5, 2860 Søborg (offentliggjort 2003-06-18)
Den 2003-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 5, 2860 Søborg (offentliggjort 2003-06-18)
Den 2003-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Bremerholm 1, 3., 1069 København K (offentliggjort 2003-04-29)
Den 2003-05-20 tilføjes Bestyrelse: Louis Rudolph Jules van Rappard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-20 tilføjes Direktion: Steen Weirsøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-20 fjernes Direktion: Søren Vestergaard-Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 10.364.816,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bremerholm 1, 3., 1069 København K (offentliggjort 2003-04-29)
Den 2003-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-17 tilføjes Bestyrelse: Erik Balleby Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Direktion: Søren Vestergaard-Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-03-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Navne: DT HOLDING 2 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-17 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Stiftere: Mikkel Baaring Lerche, Jacob Hjortshøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)