Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Navne | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 tilføjes Bestyrelse: Yvonne Schwabe Uldall (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-25 fjernes Bestyrelse: Rudi Schwabe Ovesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2015-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOMMUNIKATOR REKLAMEVÆRKSTED ApS. (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 3, 2670 Greve (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 3, 2670 Greve (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-02-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-02-11 tilføjes Vedtægter: 2016-02-11 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-02-11 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-01-08 tilføjes Navne: Lokolab A/S (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2016-01-07 fjernes Navne: KOMMUNIKATOR A/S (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2016-01-08 tilføjes Vedtægter: 2016-01-08 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: Kim Ove Ovesen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2014-07-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Ove Ovesen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2004-01-30)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Bestyrelse: Rudi Schwabe Ovesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2005-12-31 fjernes Bestyrelse: René Georg Lange Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-18 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-22 fjernes Kontaktoplysninger: mail@scangrafik.dk (offentliggjort 2003-11-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@scangrafik.dk (offentliggjort 2003-11-25)
Den 2003-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 3, 2670 Greve (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2003-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hundige Strandvej 119, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive, herunder udleje fast ejendom, dels at drive reklame- og grafisk virksomhed, dels at eje og besidde ejerandele i aktier- og anpartsselskaber samt anden virksomhed i naturligt tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.001.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Navne: KOMMUNIKATOR A/S (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2003-10-22 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET HUNDIGE STRANDVEJ A/S (offentliggjort 2003-03-28)
Den 2003-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Vedtægter: 2003-10-23 (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2003-10-23 fjernes Binavne: KOMMUNIKATOR REKLAMEBUREAU A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-28 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2004-01-30)
Den 2003-08-27 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-11-19)
Den 2003-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hundige Strandvej 119, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-24 tilføjes Bestyrelse: René Georg Lange Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-24 tilføjes Binavne: KOMMUNIKATOR REKLAMEBUREAU A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Direktion: Kim Ove Ovesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-11-19)
Den 2003-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET HUNDIGE STRANDVEJ A/S (offentliggjort 2003-03-28)
Den 2003-02-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2003-02-24 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Stiftere: Kim Ove Ovesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2003-03-28)
Den 2003-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)