Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-12-07 sletter virksomheden Ejerskaber: TJ STOHOLM HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Petuniavej 244, 7800 Skive (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-05-23 fjernes Direktion: Lars Skovby (direktion) (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-02 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-05-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-05-23 fjernes Kontaktoplysninger: larsskovbyaps@gmail.com (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-05-23 fjernes Legale ejere: Lars Skovby (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-05-23 fjernes Navne: LARS SKOVBY ApS (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-05-23 fjernes ObligatoriskEmail: larsskovbyaps@gmail.com (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-05-23 fjernes Reelle ejere: Lars Skovby (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-05-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-05-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-05-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-05-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-05-23 fjernes Stiftere: Lars Skovby (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-05-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-09-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-12 tilføjes Kontaktoplysninger: larsskovbyaps@gmail.com (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2017-10-12 tilføjes ObligatoriskEmail: larsskovbyaps@gmail.com (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2017-10-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 fjernes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i TAGE JENSEN STOHOLM A/S, hvis formål er at drive gas- og VVS- virksomhed under enhver form i ind- og udland, handel, produktion, finansiering samt import og eksport (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2010-06-10 tilføjes Navne: LARS SKOVBY ApS (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2010-06-09 fjernes Navne: LARS SKOVBY NIELSEN ApS (offentliggjort 2003-03-12)
Den 2010-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2010-06-10 tilføjes Vedtægter: 2010-06-10 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2010-04-13 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2010-04-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Petuniavej 244, 7800 Skive (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2006-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirsebærvej 74, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirsebærvej 74, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-02 tilføjes Direktion: Lars Skovby (direktion) (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2003-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2003-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-02 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2003-01-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2003-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2003-01-02 tilføjes Legale ejere: Lars Skovby (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2003-01-02 tilføjes Navne: LARS SKOVBY NIELSEN ApS (offentliggjort 2003-03-12)
Den 2003-01-02 tilføjes Reelle ejere: Lars Skovby (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2003-01-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2003-01-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2003-01-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2003-01-02 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-02 tilføjes Stiftere: Lars Skovby (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2003-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2003-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-02)