Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Bestyrelse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Hvidhvask | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-15 tilføjes Vedtægter: 2024-04-15 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2023-09-03 fjernes Bestyrelse: Hanne Skou Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-06 tilføjes Bestyrelse: Kurt Justesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-05-31 tilføjes Kontaktoplysninger: info@musikvaerket.dk (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-30 fjernes Kontaktoplysninger: info@musmors.dk (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-09-01 fjernes Direktion: Bent Hjort (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-06-22 tilføjes Bestyrelse: Hanne Skou Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2022-06-22 fjernes Bestyrelse: Bente Tidemann Lyndrup (formand) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-06-21 fjernes Bestyrelse: Jannie Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 fjernes Bestyrelse: Per Vittrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-11-26 tilføjes Direktion: Bent Hjort (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2020-08-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-01 fjernes Direktion: Peter Frost (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2019-10-28 tilføjes Kontaktoplysninger: info@musmors.dk (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Peter Frost (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-10 tilføjes Bestyrelse: Per Vittrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2016-05-10 fjernes Bestyrelse: Willi Achard Henriksen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-09-01)
Den 2003-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 60, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-24 tilføjes Bestyrelse: Willi Achard Henriksen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-24 tilføjes Formål: Fondens formål er at erhverve det gamle elværk og deri etablere og drive et "musikkens hus" med musikundervisning, konertvirksomhed m.m. Fondens formål er desuden at udleje lokaler til brug for undervisning, koncerter m.m. Fonden har til formål at arrangere koncerter og andre kulturelle aktiviterer samt at støtte lokale musikformål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-09-01)
Den 2003-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 455.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Navne: DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND MUSIKVÆRKET (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2003-02-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-02-24 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2003-02-24 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af formanden, og i denne forfald af næstformanden, i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Køb og salg af fast ejendom, pantsætning og andre væsentlige økonomiske dispositioner kræver den samlede bestyrelses enighed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Vedtægter: 2003-02-24 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2003-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2003-04-10)
Den 2003-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)