Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Navne | ||||
Formål | Tegningsregel | Revisor | Bestyrelse | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-04 tilføjes Binavne: PHI Development ApS (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-04 tilføjes Vedtægter: 2018-09-04 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 94.100,00 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-13 tilføjes Legale ejere: Philip Van Dam, Rebecca Birgitta van Dam, Sarah Alexandra Maria Van Dam, Steen Eckardt (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-08-12 fjernes Legale ejere: Philip Van Dam, Rebecca Birgitta van Dam, Sarah Alexandra Maria Van Dam (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-08-13 tilføjes Reelle ejere: Philip Van Dam, Steen Eckardt, Rebecca Birgitta van Dam, Sarah Alexandra Maria Van Dam (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-08-12 fjernes Reelle ejere: Philip Van Dam, Rebecca Birgitta van Dam, Sarah Alexandra Maria Van Dam (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-08-13 tilføjes Vedtægter: 2018-08-13 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-06-04 tilføjes Direktion: Philip Van Dam (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-04 fjernes Direktion: Charlotte Van Dam (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-22 tilføjes Navne: BestCustomApps ApS (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-21 fjernes Navne: PHI DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-22 tilføjes Vedtægter: 2018-05-22 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-01 tilføjes Legale ejere: Philip Van Dam, Rebecca Birgitta van Dam, Sarah Alexandra Maria Van Dam (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-02-01 tilføjes Reelle ejere: Philip Van Dam, Rebecca Birgitta van Dam, Sarah Alexandra Maria Van Dam (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-01-31 fjernes Legale ejere: Philip Van Dam (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-01-31 fjernes Reelle ejere: Philip Van Dam (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-29 tilføjes Direktion: Charlotte Van Dam (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-05-29 fjernes Direktion: Philip Van Dam (direktion) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-03-23 tilføjes Legale ejere: Philip Van Dam (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2012-03-23 tilføjes Reelle ejere: Philip Van Dam (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2012-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, produktion og handel med software og hardware samt konsulentbistand indenfor edb-virksomhed og dermed beslægtet virksomhed, samt at besidde aktier og anparter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2012-01-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 tilføjes Vedtægter: 2012-01-13 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2011-01-10 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-05 fjernes Bestyrelse: Peter Rene Jensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestkøb Vænge 65, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hestkøb Vænge 65, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-17 tilføjes Navne: PHI DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2004-03-16 fjernes Navne: PHI DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2003-08-06)
Den 2004-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-03-24)
Den 2004-03-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2003-03-28)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-07-03 tilføjes Navne: PHI DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2003-08-06)
Den 2003-07-02 fjernes Navne: PHILIP DAM A/S (offentliggjort 2003-03-28)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-28 tilføjes Navne: PHILIP DAM A/S (offentliggjort 2003-03-28)
Den 2003-03-27 fjernes Navne: PHILIP DAM A/S UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-07 tilføjes Navne: PHILIP DAM A/S UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2003-03-28)
Den 2003-03-27 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestkøb Vænge 65, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-07 tilføjes Bestyrelse: Peter Rene Jensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-07 tilføjes Direktion: Philip Van Dam (direktion) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2003-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-07 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2003-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-07 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)