Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmetoften 47, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-28 fjernes Bestyrelse: Jan Nansen Scherfig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 fjernes Direktion: Jonna Scherfig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-28 fjernes Navne: AQUA HOLDING A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-29 tilføjes Bestyrelse: Anne-Mette Nansen Scherfig (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 fjernes Bestyrelse: Knud Nansen Scherfig (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-05-25 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-25 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-06-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-06-29)
Den 2004-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industrivirksomhed direkte eller gennem datterselskaber samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Vedtægter: 2003-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmetoften 47, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2003-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 79, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 79, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-27 tilføjes Bestyrelse: Jonna Scherfig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Bestyrelse: Knud Nansen Scherfig (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-27 tilføjes Navne: AQUA HOLDING A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2003-03-26 fjernes Navne: K.J. HOLDING AF 3/3 2003 A/S (offentliggjort 2003-03-14)
Den 2003-03-14 tilføjes Navne: K.J. HOLDING AF 3/3 2003 A/S (offentliggjort 2003-03-14)
Den 2003-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2003-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Direktion: Jonna Scherfig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)