Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Formål | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Revisor | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Navne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2003-02-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BUTLER´S CHOICE A/S. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2003-04-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BUTLER'S CHOICE INTERNATIONAL ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-02-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: By Stokkebye ApS. (offentliggjort 2015-02-24)
Den 2015-02-20 sletter virksomheden Ejerskaber: STOKKEBYE PROPERTY ApS. (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2022-12-31 tilføjes Bestyrelse: Helle Stokkebye Johansen (formand) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-12-31 fjernes Bestyrelse: Ida Nørgaard Schweitz (formand) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-12-30 fjernes Bestyrelse: Helle Stokkebye Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for koncernens dattervirksomheder (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 tilføjes Bestyrelse: Helle Stokkebye Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-10-25 tilføjes Vedtægter: 2022-10-25 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kertemindevej 152, 5800 Nyborg (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kertemindevej 152, 5800 Nyborg (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kertemindevej 152, 5800 Nyborg (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Havnekaj 35, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-12-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2010-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Vedtægter: 2010-06-25 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Havnekaj 35, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Havnekaj 35, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-14 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-14 fjernes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-04 tilføjes Navne: BUTLER'S CHOICE HOLDING ApS (offentliggjort 2003-04-28)
Den 2003-04-03 fjernes Navne: BUTLER CHOICE HOLDING ApS (offentliggjort 2003-03-31)
Den 2003-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Havnekaj 35, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-14 tilføjes Direktion: Jacob Stokkebye (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-14 tilføjes Legale ejere: Jacob Stokkebye (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2003-02-14 tilføjes Navne: BUTLER CHOICE HOLDING ApS (offentliggjort 2003-03-31)
Den 2003-02-14 tilføjes Reelle ejere: Jacob Stokkebye (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2003-02-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-02-14 tilføjes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-14 tilføjes Stiftere: Jacob Stokkebye (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-03-31)
Den 2003-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)