Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Stiftere | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2006-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCANACCESS A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2019-12-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 tilføjes Vedtægter: 2017-12-20 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 fjernes Revisor: Flemming Juhl Nielsen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkeltevej 138, 3450 Allerød (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkeltevej 138, 3450 Allerød (offentliggjort 2006-01-10)
Den 2006-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkeltevej 138, 3450 Allerød (offentliggjort 2006-01-10)
Den 2006-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: 138 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-02 tilføjes Direktion: Henrik Hyllested (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-02 fjernes Direktion: Morten Berger-Schøn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-02 tilføjes Stiftere: Henrik Hyllested (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-02 fjernes Stiftere: Morten Berger-Schøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: 138 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-04 tilføjes Direktion: Morten Berger-Schøn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-04 tilføjes Legale ejere: Henrik Hyllested (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2003-03-04 tilføjes Navne: HYLLE HOLDING ApS (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2003-03-04 tilføjes Reelle ejere: Henrik Hyllested (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2003-03-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2003-03-04 tilføjes Revisor: Flemming Juhl Nielsen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2003-03-04 tilføjes Stiftere: Morten Berger-Schøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-04 tilføjes Vedtægter: 2003-03-04 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2003-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2003-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)