Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Nicolai Weiss | 03.02.2010 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Rejndrup | 03.02.2010 | 30.04.2010 | direktør |
Irving Borring Møller | 24.09.2009 | 19.03.2012 | direktør |
Jørn Rejndrup | 19.01.2006 | 03.02.2010 | adm. dir |
Troels Schmidt | 12.07.2004 | 15.10.2007 | direktør |
Tonny Møller Jensen | 25.06.2003 | 24.09.2009 | direktør |
Nicolaj Søren Lindtner | 25.06.2003 | 12.07.2004 | direktør |
Annemette Heller | 26.02.2003 | 25.06.2003 | adm. dir |
Kim Madsen | 26.02.2003 | 26.02.2003 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Nicolai Weiss | 02.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Aco Antevski | 02.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Jarlbæk | 19.04.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ronni Paris | 10.06.2021 | 02.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Turid Ann Debes | 28.05.2020 | 02.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Fadi Nasser | 28.05.2020 | 10.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Laursen | 19.04.2016 | 28.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Ankjer Jensen | 19.04.2016 | 28.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ole Lundberg Andersen | 22.05.2015 | 19.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Jarlbæk | 21.02.2013 | 18.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Nicolai Weiss | 24.08.2012 | 21.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Irving Borring Møller | 19.03.2012 | 03.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lars Ankjer Jensen | 26.01.2010 | 18.04.2016 | formand |
Peter Alfred Warnøe | 26.01.2010 | 23.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Troels Schmidt | 30.09.2005 | 31.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Tonny Møller Jensen | 25.06.2003 | 24.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Nicolaj Søren Lindtner | 25.06.2003 | 30.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Kim Madsen | 26.02.2003 | 25.06.2003 | bestyrelsesmedlem |